Alhamdulillah... setelah sekian lama (hampir 1 tahun) tidak bisa dibuka karena laptop admin bermasalah, tepat pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H bisa dikelola kembali. Terima kasih telah berkunjung ke halaman ini

Senin, 12 November 2012

MENGHITUNG PERKALIAN DENGAN ANGKA 11 SANGATLAH MUDAH

Ilmu Matematika biasanya sangat ditakuti oleh para pelajar dari mulai SD sampai tingkat perguruan tinggi. Akan tetapi jika kita mengetahui kunci-kunci matematika ternyata tidak sulit, bahkan mengasyikkan karena sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari.

Ilmu perhitungan pastinya sangat berguna sekali untuk semua kalangan. Dari anak kecil, yang pastinya sudah memasuki SD; sampai dengan orang dewasa bahkan manula sekalipun tetap membutuhkan perhitungan.
Sebetulnya jika kita semua mau mempelajarinya pastinya mudah sekali. Di sini saya coba salah satu contoh perkalian dengan angka sebelas.

Ada 2 cara:

A.    Cara Pertama
Contoh : 25 x 11 = 275
Langkah-langkah:
  1. Tulis angka paling belakan sebagai angka paling kanan (25 ditulis …..5)
  2. Jumlahkan angka paling belakang dengan angka didepannya (5+2=7 maka ditulis 7 sehingga jadi ….75). Jika hasil lebih dari 9 maka cukup ditulis yang belakang (contoh: 6+8=14, maka cukup ditulis ….4 sisa jumlahkan dengan berikutnya)
  3. Ulangi langkah (b) jika angkanya banyak sampai dengan yang paling depan tulis saja angkanya (karena 25 yang paling depan 2 maka ditulis saja ….2) sehingga 25x11=275
Masih bingung…! Coba contoh berikut:
2654 x 11 = …..
Tulis angka ……4 (angka paling belakang)
4+5=9 sehingga ……94
5+6=11 cukup ditulis 1 yang belakang (simpan 1) sehingga jadi …..194
6+2=8 tadi simpan 1 jadi 8+1=9 sehingga …..9194
Yang terakhir angka 2 cukup ditulis saja 2 sehingga  2654x11=29194

Contoh yang lebih rumit:
9473594x11=….
Paling belakang angka 4 tulis …….4
4+9=13 (tulis 3 simpan 1) sehingga …..34
9+5=14 (tadi simpan 1  jadi 15, tulis angka 5 simpan 1) sehingga ….534
5+3=8 (tadi simpan 1 jadi 9) sehingga ….9534
3+7=10 (tulis 0 simpan 1) sehingga …09534
7+4=11 (tadi simpan 1 jadi 12, tulis 2 simpan 1) sehingga …209534
4+9=13 (tadi simpan 1 jadi 14, tulis 4 simpan 1) sehingga …4209534
Yang terakhir 9 ( tadi simpan 1 jadi 10) sehingga 104209534
Jadi 9473594 x 11 = 104209534
Mudah kan…..!

B.     Cara kedua untuk nilai dibawah 100
Contoh : 53 x 11 = ….
Cukup dipisah saja 53 jadi 5…3, kemudian tengahnya diisi nilai dari penjumlahan keduanya (5+3=8) sehingga jadi 583
Berarti 53 x 11 = 583

Jika hasil penjumlahan keduanya lebih dari 9, tinggal ditambahkan depannya.
Contoh : 46 x 11 = ….
Dipisah dulu 46 jadi 4…6, kemudian cari hasil penjumlahan keduanya yaitu 4+6=10. karena lebih dari 9 maka cukup ditulis yang belakang sedangkan depannya tambahkan dengan angka awal yang depan. Sehingga 4….6 bukan 4106 tetapi (4+1)06 atau 506. jadi hasil 46 x 11 = 506

Ternyata matematika mudah sekali jika kita sudah mengetahui kuncinya. Untuk itu jangan takut dengan pelajaran matematika karena sebetulnya matematika itu mudah.
Untuk mengetahui kunci-kunci matematika lagi, silahkan tunggu artikel berikutnya.
Semoga bermanfaat.

11 komentar:

Anonim mengatakan...

kak jgn bosn2 mengajari kami ya maksh ya kak berkt ajarn dr kakak aqu jd pintr...

Dariyanto (Totok) mengatakan...

Insya Allah selalu berbagi.
Jika ada kesulitan silahkan bisa konsultasikan baik melalui media ini ataupun media yang lain. Terima kasih

Pangeran_Jakapitanah mengatakan...

Terima kasih ,, bermanfaat sekali.

Dariyanto (Totok) mengatakan...

sama-sama.
terima kasih kembali telah mampir kesini

Anonim mengatakan...

Tolong ajari tentang soal OLIMPIADE

Anonim mengatakan...

Bingung nih ...
tolong di jabarkan lagi ..
Makasih

Dariyanto (Totok) mengatakan...

bagi yang kesulitan untuk soal olimpiade (Mat SMP) bisa kirim soal lewat email, akan saya coba bantu untuk penyelesaiannya.

sepertinya penjabaran diatas sudah saya buat sejelas-jelasnya. Dimana yang kurang dipahami?

Anonim mengatakan...

cukup jelas. tapi ada koreksi sedikit di contoh 9473594x11, hasil akhirnya salah. karena penjumlahan pertamanya salah. disitu tertulis 4+9=11.. dst..dst..
senang bisa belajar trik matematika. Anak saya kelas 1 sd senang sekali seperti bermain.. :)
trims..

Dariyanto (Totok) mengatakan...

terima kasih koreksinya.
Sekarang sudah saya betulkan.

Anonim mengatakan...

Ok, makasih. barokalloh

Anonim mengatakan...

matur tengkyu.. semoga dpt keberkahan dari Allah.. bagi tips mtk yg lain juga buat anak sd..

Posting Komentar

Jika tidak mempunyai account,
pada comment as silahkan pilih Anonymous
Mohon dengan bahasa yang sopan.
Terima Kasih.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls